熱門:
建信基金“換帥”:56歲建行廣東分行原行長劉軍出任董事長
資管規(guī)模超1.3萬億元的建信基金管理有限責(zé)任公司(簡稱“建信基金”)迎來新任董事長。
7月28日,建信基金發(fā)布關(guān)于董事長任職的公告,宣布現(xiàn)年56歲的公司黨委書記劉軍自2022年7月26日起正式任職董事長一職。
建信基金董事長任職公告,來源:建信基金官網(wǎng)
5月13日,孫志晨卸任建信基金董事長,總裁張軍紅代為履行董事長職務(wù)。建信基金當(dāng)時公告稱,人員變動原因為“股東安排”,同時表示,孫志晨作為建信基金主要創(chuàng)始人之一,為該公司籌建、成立和發(fā)展作出了突出貢獻,建信基金對此給予高度評價并深表謝意。
此次履新建信基金董事長的劉軍是一名銀行業(yè)老將。據(jù)悉,今年4月,劉軍已從中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱“建設(shè)銀行”,601939.SH、00939.HK)廣東省分行轉(zhuǎn)身執(zhí)掌建信基金,被任命為建信基金黨委書記并主持工作。在履行董事長變更的監(jiān)管報備流程期間,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,暫由總裁張軍紅代為履行基金管理人董事長職務(wù)。自7月26日起,張軍紅不再代為履行董事長職務(wù)。
公開資料顯示,劉軍,1965年12月出生,中國國籍,1986年安徽大學(xué)法學(xué)專業(yè)大學(xué)本科畢業(yè),2003年獲香港浸會大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
劉軍曾在安徽省政法干部學(xué)院、安徽省司法廳任職,自1993年11月起在建設(shè)銀行廣東省的分支機構(gòu)任職,歷任建行廣州開發(fā)區(qū)支行行長、東莞市分行行長、廣東省分行行長助理、廣東省分行副行長、深圳市分行行長、廣東省分行行長等職。2021年12月起任建設(shè)銀行職工代表監(jiān)事。
有業(yè)內(nèi)人士指出,劉軍在建設(shè)銀行任職期間,劉軍在新金融領(lǐng)域?qū)嵺`業(yè)績突出,不僅在建設(shè)銀行體系內(nèi)首創(chuàng)住房租賃“佛山模式”、存房業(yè)務(wù)“廣東模式”,科技企業(yè)“技術(shù)流”專屬評價體系被評為2021年廣東省人民政府金融創(chuàng)新一等獎,被國務(wù)院辦公廳和建設(shè)銀行面向全國推廣。在普惠金融、科技金融、數(shù)字化經(jīng)營、綠色金融等領(lǐng)域做了許多開創(chuàng)性工作,服務(wù)國家戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力強,連續(xù)多年主要業(yè)務(wù)指標(biāo)考核在建設(shè)銀行系統(tǒng)內(nèi)排名前列。
建信基金成立于2005年9月,是國內(nèi)首批成立的銀行系基金公司之一。公司目前有3個股東,分別是建設(shè)銀行、美國信安金融集團和中國華電集團資本控股有限公司,持股比例分別為65%、25%和10%。
建信基金股權(quán)結(jié)構(gòu),來源:建信基金官網(wǎng)
據(jù)中證報報道,劉軍在一次內(nèi)部會議中曾強調(diào),建信基金未來的重點是著力推進非貨、對公財富管理、數(shù)字化經(jīng)營三大轉(zhuǎn)型。
從規(guī)模來看,建信基金2021年權(quán)益基金規(guī)模較上年接近翻番。從整體業(yè)績來看,海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,建信基金主動權(quán)益類基金業(yè)績從近5年的前30%提升到近3年的前22%,再到近兩年的前15%,直至近一年躋身市場前6%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,建信基金資產(chǎn)管理總規(guī)模超1.3萬億元,公募基金規(guī)模超7000億元。其中,非貨管理規(guī)模約為1994億元,貨幣基金管理規(guī)模超5100億元。進一步分析非貨產(chǎn)品線規(guī)模,債券型基金的管理規(guī)模約1326億元,股票型和混合型基金的規(guī)模超600億元。 不難看出,建信基金的公募管理規(guī)模主要以固收類產(chǎn)品為主,而且貨幣基金的占比非常高,超過了70%,而貨幣基金加上債券型基金的規(guī)模,占到了總規(guī)模的九成。不過,二季度非貨規(guī)模增長274.12億元,環(huán)比增長15.84%,增幅在非貨管理規(guī)模超千億的基金公司及全部基金公司等不同維度中均排名前列。
除了建信基金,今年以來已有不少基金公司經(jīng)歷了高管變動。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月28日,今年以來公募基金公司已有176位高管出現(xiàn)職務(wù)變更,共涉及77家基金公司。其中,董事長和總經(jīng)理出現(xiàn)變動的基金公司分別有18家、19家,較去年同期有所減少。
2010年以來基金公司高管變動情況
(文章來源:澎湃新聞)
(原標(biāo)題:建信基金“換帥”:56歲建行廣東分行原行長劉軍出任董事長)
(責(zé)任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券